Sezóna | Datum | Událost | 1 (1/112) | 2013-05-27 | Tým byl přidělen manažerovi - Milan Bosnjak | 2 (13/112) | 2013-09-28 | Tým zanikl - Milan Bosnjak | 2 (35/112) | 2013-10-20 | Tým byl přidělen manažerovi - Jovic Car | 2 (86/112) | 2013-12-10 | Tým zanikl - Jovic Car | 2 (86/112) | 2013-12-10 | Tým byl přidělen manažerovi - Luka Milicevic | 2 (109/112) | 2014-01-02 | Tým zanikl - Luka Milicevic | 2 (109/112) | 2014-01-02 | Tým byl přidělen manažerovi - arber12 | 3 (20/112) | 2014-01-25 | Tým zanikl - arber12 | 3 (26/112) | 2014-01-31 | Tým byl přidělen manažerovi - mimi sampion | 3 (49/112) | 2014-02-23 | Tým zanikl - mimi sampion | 3 (54/112) | 2014-02-28 | Tým byl přidělen manažerovi - Brat Terza | 3 (88/112) | 2014-04-03 | Tým zanikl - Brat Terza | 3 (97/112) | 2014-04-12 | Tým byl přidělen manažerovi - Branislav1981 | 5 (13/112) | 2014-08-30 | Tým zanikl - Branislav1981 |
Sezóna | Název týmu | Výsledky |
5 | RK BRANISLAV† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
6. místo v play off ligy IV.6. |
||
6. místo v základní části ligy IV.6. |
||
4 | RK BRANISLAV |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.6. |
||
7. místo v základní části ligy IV.6. |
||
3 | RK KOLUBARA LAZAREVAC† |
Tým vypadl v 2. kole národního poháru. |
Tým byl házenkářskou asociací přeřazen do ligy IV.6. |
||
7. místo v play off ligy IV.8. |
||
6. místo v základní části ligy IV.8. |
||
2 | proleter |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
9. místo v play off ligy IV.8. |
||
11. místo v základní části ligy IV.8. |
||
1 | RK Jugović Unimet |
Tým vypadl v 1. kole národního poháru. |
7. místo v play off ligy IV.8. |
||
8. místo v základní části ligy IV.8. |